Ухтинское отделение Коми регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов ОВД
Общественная организация
г. Ухта, Республика Коми
Главная
Объявления
Новости
СВО МО РФ
День рождения и поздравления
Вечная память
Фотогалерея
Стихи о милиции
Санаторное лечение
Контакты
Главная
/
Фотогалерея
/
Начальники ОВД-УВД-ОМВД России по г. Ухте
/
Начальники ОВД-УВД-ОМВД России по г. Ухте
Степан Тимофеевич Вокуев 27.09.1939-01.09.1941 гг.
Иван Васильевич Раевский 23.07.1946-13.03.1947 гг.
Истомин Н.Г. 1950-05.09.1954 г.
Михаил Иванович Кузьбожев 24.09.1954-09.08.1958 гг.
Владимир Петрович Юсаков 22.12.1958-27.11.1961 гг.
Иван Иванович Сысоев 15.11.1961-21.06.1978 гг.
Иван Трофимович Пронузо 01.08.1978-20.02.1981 гг.
Наиль Суфиянович Мухияров 12.01.1981-12.05.1983 гг.
Иван Васильевич Жалоба 12.04.1983-16.05.1985 гг.
Сейитжан Рахатович Зарипов 10.05.1985-19.05.1987 гг.
Виктор Сергеевич Манушкин 14.03.1988-01.11.1996 гг.
Анатолий Иванович Рудой 08.08.1997-11.12.2008 гг.
Василий Викторович Завьялов 12.12.2008-05.05.2011 гг.
Константин Анатольевич Синяпкин 06.05.2011-12.11.2012 гг.
Сергей Николаевич Шилов 13.11.2012-02.06.2013 гг.
Ильдар Зульфарович Махмутов 03.06.2013-13.01.2017 гг.
Анатолий Владимирович Оловян 14.01.2017-02.12.2020 г.
Роман Николаевич Клековкин 01 января 2021 г.-22.07.2022 г.
Артём Ильдарович Махмутов 23.07.2022 г. - 24.12.2023 г.
Борис Александрович Иванов с 25.12.2023 г. по настоящее время
Поделиться с друзьями: